ares:ostatni
| - Usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 22.1.2004, č.j. 29 Nc 7/2004 - 14 nařídil soud exekuci podle rozsudku Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 31.5.1999, č.j. 9 Cm 533/1999 -24 na majetek povinného "Bolek veřejná obchodní společnost" se sídlem Opava, Jánská 6 k uspokojení pohledávky oprávněného CIUR, a.s. se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 3, ve výši 281840,10 Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Aleš Chovanec, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Opavě, Denisovo nám. 1, Opava. (cs)
- Datum uzavření společenské smlouvy: 14. března 1991 (cs)
- Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Cm 69/2012-11 ze dne 11.3.2013 byla společnost zrušena s likvidací a nařízení její likvidace. Likvidátorem společnosti byla jmenována Ing. Mgr. Eva Hepperová. (cs)
- Exekuce nařízená usnesením Okresního soudu v Opavě č.j. 29 Nc 1925/2004-3 ze dne 25.10.2004, zanikla. (cs)
|