ares:ostatni
| - Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií podle § 172 obch. zák.. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na kterého ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů přešla část majetku ze státního podniku Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii, státního podniku se sídlem Praha 3, Kouřimská 17. Hodnota převáděného majetku po aktua- lizaci privatizačního projektu ke dni 30. 6. 1993 činí 91 158 000,- Kč. Privatizační projekt byl pod č. 20824 (cs)
- základní jmění společnosti je plně splaceno (cs)
- Společnost byla zrušena bez likvidace převodem jmění na hlavního akcionáře rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 7.6.2005. Jmění společnosti včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů převzal na základě smlouvy o převzetí ze dne 14.6.2005 hlavní akcionář, a to společnost Zentiva, a.s., se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSČ 102 37, identifikační číslo 492 40 030, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1948. Společnost VÚFB a.s. zanikla převodem jmění na hlavního akcionáře, společnost Zentiva, a.s., se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSČ 102 37, identifikační číslo 492 40 030, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1948, ke dni jejího výmazu z obchodního rejstříku. (cs)
- schválen ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 11. 10. 1993 č. j. 620/3974/93. Rozhodnutí zakladatele o založení akciové společnosti a schvá- lení stanov společnosti osvědčené notářským zápisem sepsaným dne 5. 12. 1993. (cs)
|