ares:ostatni
| - Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou akcionářů konanou dne 1.7.1999. (cs)
- Ke dni 3l.l2.1996 se společnost sloučila se Stavebním podnikem Zlín, a.s. se sídlem ve Zlíně-Prštné, Chmelnická 445, IČO 46 34 73 99, Rg B 779 Krajského obchodního soudu v Brně, odkdy došlo ke zvýšení základního jmění a jeho rozdělení na akcie. (cs)
- Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou akcionářů konanou dne 15. 11.2012. Došlo ke sloučení společnosti MANAG, a.s., jako nástupnické společnosti, se zanikající společností MANAG SERVIS, s.r.o., se sídlem Zlín, Zarámí 92, PSČ 760 01, IČ: 469 64 614, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6651, na základě kterého na společnost přešlo jmění zanikající společnosti MANAG SERVIS, s.r.o., a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti MANAG, a.s. ze dne 21.11.2012. (cs)
- Společnost se rozdělila a odštěpná část jmění přešla do nástupnické společnosti MANAG SMZ, a.s. se sídlem Zlín, Zarámí 92, PSČ 760 01. (cs)
- Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou akcionářů konanou dne 3. 6.2008. (cs)
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou akcionářů konanou dne 13.10.2000. (cs)
- Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou akcionářů konanou dne 11. 8.2009. (cs)
- Byly předloženy stanovy společnosti upravené valnou hromadou dne 14.6.1996. (cs)
- Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou akcionářů konanou dne 21. 06.2007. (cs)
- Počet členů statutárního orgánu: 4 (cs)
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. (cs)
- Počet členů dozorčí rady: 2 (cs)
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou akcionářů konanou dne 28.06.2002. (cs)
- Společnost se rozdělila a odštěpná část jmění přešla do nástupnické společnosti MANAG development, a.s. se sídlem Zlín, Zarámí 92, PSČ 760 01. (cs)
- Společnost se řídí Stanovami ve znění přijatém jediným akcionářem v působnosti valné hromady dne 17.6.2014. (cs)
|