ares:ostatni
| - Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze, Rašínovo nám. 42. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Olma, Mlékárenský průmysl Olomouc. (cs)
- Na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 15.06.2010 přešlo na nástupnickou společnost OLMA, a.s., IČ 47675730, se sídlem Olomouc, Pavelkova 18, veškeré jmění společnosti MILKAGRO MAJETKOVÁ a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, která byla jako zanikající společnost, v důsledku fúze zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodný den : 01.01. 2010 (cs)
- Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 20.6.2013 přešlo na nástupnickou společnost OLMA, a.s., IČ 47675730, se sídlem Olomouc, Pavelkova 18, veškeré jmění společnosti OLMAMILK s.r.o., IČ 27589129 se sídlem Olomouc, Pavelkova 597/18. Rozhodný den fúze 1.1.2013. (cs)
- Počet členů dozorčí rady: 3 (cs)
- Počet členů statutárního orgánu: 3 (cs)
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. (cs)
|