Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
gr:legalName
| - CAP - UNION a.s., anglicky CAP - UNION Ltd., francouzsky CAP - UNION s.a., německy CAP - UNION A.G., rusky CAP - UNION a.o.
- CAP - UNION, a.s.
|
Date Issued
| |
address
| |
adms:identifier
| |
Date Valid
| |
regorg:orgActivity
| - - metodické řízení, poradenství, konzultační činnost a vlastní zpracování v oblastech finančních, daňových, účetních, mzdových, personálních, statistických a jim příbuzných agend
- - nákup, nájem, pronájem, prodej, opravy, údržba a servis věcí movitých a nemovitých včetně jejich leasingu, franchisingu, factoringu, - konzultační, obstaravatelské, informační a zprostředkovatelské služby
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
|
ares:akcionari
| |
ares:zakladni-kapital
| |
ares:dozorci-rada
| |
ares:emise
| |
ares:predstavenstvo
| |
ares:zakladni-kapital-splaceno-procent
| |
regorg:orgType
| |
ares:ostatni
| - Obchodní společnost CAP-UNION a.s. se sídlem v Praze 8, Na Kopanině 6/1880, se vymazává z oddílu B, vložky 573 obchodního rejstříku Okresního soudu Brno-venkov v Brně. O d ů v o d n ě n í : Jmenovaná obchodní společnost byla původně zapsána v oddíle B, ve vložce 573 zdejšího soudu. Z důvodu přenesení sídla společnosti do Prahy 8, Na Kopanině 6/1880 rozhodl zdejší soud usnesením ze dne 6.10.1992 o zápisu (cs)
- Podepisování : K názvu společnosti připojí svůj podpis - a) všich členové představenstva nebo b) jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni c) předseda představenstva d) ředitel společnosti (cs)
- této nové skutečnosti v obchodním rejstříku a zároveň vyslovil svoji další místní nepříslušnost pro vedení rejstříku podle § 200 d o.s.ř. Nově příslušný Obvodní soud pro Prahu 1 v Praze svým usnesením ze dne 16.4.1993 zapsal jmenovanou společnost do oddílu B, vložky 1964 svého obchodního rejstříku. Z uvedeného důvodu rozhodl zdejší soud o derinitivním výmazu společnosti ve zdejším obchodním rejstříku, který se tím uzavírá. Den zápisu: 18.5.1995 (cs)
- Mezi společností Z - group a.s. a společností Fotbal Invest Group s.r.o., IČ: 256 18 628, se sídlem Praha 1, Opletalova 27, PSČ 110 00 došlo ke sloučení; zanikající společností v důsledku této fúze je společnost Fotbal Invest Group s. r.o. Na společnost Z - group a.s. jakožto společnost nástupnickou přešlo v důsledku fúze jmění zanikající společnosti, tj. společnosti Fotbal Invest Group s.r.o., IČ: 256 18 628, se sídlem Praha 1, Opletalova 27, PSČ 110 00. (cs)
- Způsob zřízení : Zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti ze dne 27.11.1991, jednorázově podle par. 25 zák. č. 104/1990 Sb. (cs)
- Základní kapitál : 100.000,-Kčs je rozdělen na : 100 akcií v nominální hodnotě po 1.000,-Kčs na majitele (cs)
- Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti ze dne 27.11.1991, jednorázově podle § 25 zák.č. 104/1990 Sb. (cs)
- Počet členů statutárního orgánu: 1 (cs)
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. (cs)
- Počet členů dozorčí rady: 1 (cs)
|
regorg:orgStatus
| |