Usnesením Krajského soudu v Ostravě j.č. 41 Cm 173/2010-11 ze dne 27.12.2010, které nabylo právní moci dne 23.2.2011 byl jmenován likvidátor. (cs)
Právní důvod zrušení společnosti: - Rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady, konané dne 10.7. 2008, sepsané formou notářského zápisu, Mgr. Jarmilou Vondrovou, notářkou v Novém Jičíně, NZ 135/2008, N 139/2008 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 20.7.2008 a jmenován likvidátor. (cs)
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 42Cm 180/2013-8 ze dne 07.04.2014, které nabylo právní moci dne 21.05.2014 byl jmenován nový likvidátor Ing. David Papoušek, když dříve jmenovaný likvidátor odstoupil. (cs)