ares:ostatni
| - Změna stanov ze dne 24. 6. 1997. (cs)
- Údaje o zřízení: Společnost byla založena na základě rozhodnutí č. 483/1990 ministra průmyslu ČR podle § 32 zák. č. 111/90 Sb. zakladatelským plánem ze dne 30.11.1990, v němž byly jmenovány orgány společnosti a schváleny stanovy. (cs)
- Na společnost SKLÁRNY KAVALIER, a.s., se sídlem v Sázavě, Sklářská 359, okr. Benešov, PSČ 285 96,IČ: 00012653, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 381 přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kavalier, a.s., se sídlem v Sázavě, Poznaňská ul. 297, PSČ: 285 06, IČ: 18622356, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1306. (cs)
- Stanovy byly změněny mimořádnou valnou hromadou dne 28.11.1996. (cs)
- Stanovy byly změněny valnou hromadou ze dne 5.10.1992 a 12.1.1993. (cs)
- Stanova byly změněny mimořádnou valnou hromadou dne 11.4.1996. (cs)
- Na společnost SKLÁRNY KAVALIER, a.s., se sídlem v Sázavě, Sklářská 359, okr. Benešov, PSČ 285 96, IČ: 00012653, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 381 přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti KAVALIER-GLASSEXPORT, a.s., se sídlem v Sázavě, Sklářská 359, PSČ: 285 96, IČ: 46355812, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1708. (cs)
- Smlouvou o prodeji části podniku dlužníka SKLÁRNY KAVALIER, a.s. ze dne 17.8. 2009, uzavřenou mezi Voleský a partneři, v.o.s., insolvenčním správcem a OJGAR, s.r.o. Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5, IČ: 274 04 498, byly prodány části podniku dlužníka SKLÁRNY KAVALIER, a.s. Sklářská 359, 285 96 Sázava, IČ: 000 12 563, zapsaného v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 381, a to část podniku - provoz Sázava, část podniku - provoz Votice, část podniku - provoz Růženín a část podniku - provoz Uhlířské Janovice, čímž na kupující přešla všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje. (cs)
|