ares:ostatni
| - Tento podnik se v y m a z á v á pro zrušení ke dni 31.12.1990 dle rozhodnutí ministra strojírenství a elektrotechniky ČR ze dne 19.12.1990 čj. 142/1990. (cs)
- Předmět činnosti je v souladu s rozhodnutím ministerstva vý- stavby a stavebnictví ČR ze dne 29.12.1990 čj. 2046/90 a rozhodnutím FMZO čj. 13/370/133/91 ze 14.1.1991. (cs)
- Tento podnik se vymazuje pro zrušení k 30.6.1989 bez likvidace dle rozhodnutí místopředsedy vlády ČSSR pověřeného řízením federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky č. 20/1989 ze dne 26.6.1989 s tím, že všechna práva a závazky(povinnosti) vyplývající z hospodářsko-právních, pracovně právních, občansko-právních a jiných právních vztahů, práva a povinnosti v oblasti průmyslových práv, včetně práv k ochranným známkám přecházejí k 1.7.1989 na státní podnik ČKD DUKLA. (cs)
- Akcie jsou vydány v zaknihované podobě (cs)
- Den vzniku je 1. červenec 1989. (cs)
- Den vzniku: 30.6.1988 (cs)
- Valná hromada rozhodla dne 14. 8. 1999 o snížení základního jmění společnosti z 768.204.000,- Kč o částku 614.563.200,- Kč na novou výši základního jmění ve výši 153.640.800,- Kč s tím, že snížení základního jmění bude provedeno snížením původní výše každé akcie za 1.000,- Kč o částku 800,- Kč na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie 200,- Kč po nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění. (cs)
- Údaje o zřízení podniku: Státní hospodářská organizace byla zřízena rozhodnutím ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSSR č.37/1988 ze dne 27.6.1888. (cs)
- Akciová společnost byla založena jednorázově, když ministr strojírenství a elektrotechniky ČR svým rozhodnutím ze dne 19.12.1990 čj. 1030/669/90 se souhlasem vlády ČR obsaženým v jejím usnesení č. 334 z 5.12.1990 a ve smyslu ust. § 32 odst. 3 a 4 zák. o státním podniku zrušil bez likvidace státní podnik ČKD DUKLA a vložil jeho hmotný majetek jako celek včetně pozemků, do akciové společnosti, zakladatelským plánem ze dne 19.12.1990 bylo určeno složení představenstva společnosti, dozorčí rady, byl jmenován revizor účtů. (cs)
- Ze 100 % upsaného akciového kapitálu je splaceno 100 % nepe- něžitým plněním předběžně ohodnoceným znalcem ing. O. Krete- kem, Kutná Hora, Na Vítkově 424. (cs)
- Údaje o zřízení : Státní podnik byl založen zakládací listinou vydanou rozhodnutím místopředsedy vlády ČSSR pověřeného řízením federálního minister- stva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky č. 20/1989 ze dne 26.6.1989. (cs)
|