ares:ostatni
| - Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ust. § 25 zák.č. 104/1990 Sb. rozhodnutím představenstva zakladatele AERO, akciová společnost, ze dne 19.12.1990, kterým byl schválen zakladatelský plán a stanovy, složení představenstva, dozorčí rady a jmenován revizor účtů. Celý upsaný kapitál byl splacen, přičemž se jedná o nepeněžité plnění předběžně oceněné soudním znalcem Ing. Janem Křížem, bytem Praha 8, Kundratka 9/1416. (cs)
- Změna stanov ze dne 29.5.1995. (cs)
- Společnost Letov, a.s., Praha 9-Letňany, Beranových 65, PSČ 199 00, IČ 000 10 626 vymazává se z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je skutečnost, že společnost byla ve smyslu § 68, odsrt. 3, písm. f ) obchodního zákoníku zrušena zrušením konkursu usnesením Městského soudu v Praze čj. 99 K 58/97-1051 ze dne 9.2.2006, které nabylo právní moci dne 11.3.2006, po splnění rozvrhového usnesení. (cs)
|