ares:ostatni
| - Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § l72 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře- šel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 2 zákona č. 92/ 1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státní na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 12. října 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jme- nování členů představenstva a dozorčí rady. (cs)
- Prodej části podniku - smlouvou ze dne 27.1.2000 (účinnou od 1.2.2000) prodala akciová společnost Mostecká uhelná společnost, a.s. část svého podniku (závod Kohinoor) akciové společnosti Důl Kohinoor a.s. se sídlem Mariánské Radčice, PSČ 435 32, IČ 25411616. (cs)
- Prodej části podniku - smlouvou ze dne 29.6. 2001 (účinnou od 1.7. 2001) prodala Mostecká uhelná společnost, a.s. část svého podniku (úsek sanací) společnosti Důl Kohinoor a.s., se sídlem Mariánské Radčice čp. 100, PSČ 435 32, IČ 25411616. (cs)
- Prodej části podniku - smlouvou ze dne 27.6. 2002 (účinnou od 1.7. 2002) prodala Mostecká uhelná společnost, a.s. část svého podniku ("úseky lokality Centrum") společnosti Důl Kohinoor a.s., se sídlem Mariánské Radčice čp. 100, PSČ 435 32, IČ 25411616. (cs)
- Výše základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí Kč 8 835 898 OOO,-- Kč (slovy: osmmiliard osmsettřicetpětmilionů osmsetdevadesátosmtisíc ko- run českých). Zakladatel splatil lOO% základního jmění společ- nosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dal- šího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu stát- ních podniků Doly a úpravny Komořany se sídlem Most - Komořany, Doly Ležáky, se sídlem Most a Doly Hlubina, se sídlem Litví- nov. (cs)
- Obchodní společnost Mostecká uhelná společnost, a.s. se sídlem v Mostě, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, identifikační číslo 49101463 se v y m a z á v á z obchodního rejstříku z důvodu převodu jmění na společníka LEŽÁKY a.s. se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, identifikační číslo 25428799. (cs)
- Mostecká uhelná společnost, a.s. se sídlem v Mostě, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, identifikační číslo 49101463 zanikla s převodem jmění na jednoho akcionáře - společnost LEŽÁKY a.s., se sídlem v Mostě, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, identifikační číslo 25428799, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 1365, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 17. června 2003 o zrušení společnosti bez likvidace s převodem jmění na jednoho akcionáře. (cs)
- Omezení převoditelnosti akcií: Akcie znějící na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. (cs)
- Prodej části podniku - smlouvou ze dne 31.3.2000 (účinnou od 1.4.2000) prodala akciová společnost Mostecká uhelná společ- nost, a.s. část svého podniku (středisko vulkanizačních prací) akciové společnosti RENOGOM-NILOS a.s. se sídlem Most-Kopisty, záv. Ležáky, IČ 63144417. (cs)
|