ares:ostatni
| - Valnou hromadou konanou dne 23.5.1996 byly pozměněny stanovy společnosti. (cs)
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Colorlak, s.p. (cs)
- Na společnost COLORLAK, a.s. přechází, jako na právního nástupce, jmění zanikající společnosti STACOL, a.s., se sídlem Americká 35/177, Praha 2, IČ: 61058718, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 3968. (cs)
- Předloženy stanovy v úplném znění schválené řádnou valnou hromadou 29.5.1997. (cs)
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. (cs)
- Ke dni 19.7.1995 se zapisují nové stanovy přijaté valnou hromadou dne 25.5.1995. (cs)
- Obchodní společnost COLORLAK, a.s. se sídlem ve Starém Městě, Tovární 1076, PSČ 686 03, IČ: 494 44 964, převzala jako nástupnická společnost dle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 13.06.2011, s rozhodným dnem fúze 01.01.2011, veškeré jmění zanikající obchodní společnosti EKOLAK s.r.o. se sídlem v Bílovicích 497, PSČ 687 12, IČ: 136 91 805, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která v důsledku fúze sloučením zanikla bez likvidace. (cs)
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27.8.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. (cs)
|